Maria Holst Anderson
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPER SPAR VIVILD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 381' DKK EJENDOMSSELSKABET KEA A/S (2015) |
Største underskud: | -402' DKK EJENDOMSSELSKABET KEA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 3.304' DKK EJENDOMSSELSKABET KEA A/S (2016) |
Største gæld: | 563' DKK EJENDOMSSELSKABET KEA A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET KEA A/S (14 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2010 i SUPER SPAR VIVILD A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Maria Holst Anderson i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Maria Anderson Psykoterapi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET KEA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Maria Anderson Psykoterapi (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.07.2020
Registreringsdato: 24.07.2020 -
SUPER SPAR VIVILD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2012
Registreringsdato: 31.10.2012 -
SUPER SPAR VIVILD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2010
Registreringsdato: 29.04.2010
Blå bog (fortsat)
Maria har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2010 - 31.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Maria Holst Anderson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET KEA A/S der præsenterede et overskud på 381' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET KEA A/S der præsenterede et underskud på 402' DKK.
Maria har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 4 måneder fra 2010 til i dag hos EJENDOMSSELSKABET KEA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Knud Erik Anderson.