Ingelise Annemarie Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 1386 NR. 2 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.986' DKK STEVNS AUTO CENTER A/S (Nu: STEVNS LEASING A/S) (2014) |
Største underskud: | -1.307' DKK Stevns Leasing II ApS (Nu: Amerikansk Leasing ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 23.649' DKK STEVNS AUTO CENTER A/S (Nu: STEVNS LEASING A/S) (2017) |
Største gæld: | 16.537' DKK STEVNS AUTO CENTER A/S (Nu: STEVNS LEASING A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Stevns Leasing II ApS (Nu: Amerikansk Leasing ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASX 1386 NR. 2 ApS (35 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1983 hos ASX 1386 NR. 2 ApS med titlen som Direktør og Ejer. Ingelise Annemarie Møller erhvervede virksomheden ASX 1386 NR. 2 ApS d. 1. januar 1983. Ingelise der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør og Ejer bestred Ingelise i 35 år, før stoppet d. 4. januar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 575' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. januar 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
Amerikansk Leasing ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.10.2018
Tidslinje (15)
-
STEVNS LEASING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2018
Registreringsdato: 24.10.2018 -
Stevns Leasing II ApS (Nu: Amerikansk Leasing ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2018
Registreringsdato: 24.10.2018 -
ASX 1386 NR. 2 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.01.2018
Registreringsdato: 04.01.2018
Blå bog (fortsat)
Ingelise har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.1984 - 26.01.2009
Bestyrelsesmedlem
01.05.2013 - 24.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
01.01.1983 - 04.01.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.05.1997 - 30.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2001 - 21.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Ingelise Annemarie Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos STEVNS AUTO CENTER A/S (Nu: STEVNS LEASING A/S) der præsenterede et overskud på 2.986' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Stevns Leasing II ApS (Nu: Amerikansk Leasing ApS) der præsenterede et underskud på 1.307' DKK.
Ingelise har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 7 måneder fra 1984 til 2009 hos STEVNS LEASING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 422' DKK (Stevns Leasing II ApS (Nu: Amerikansk Leasing ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.999' DKK (Stevns Leasing II ApS (Nu: Amerikansk Leasing ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 847' DKK (J.G. TRANSPORT ApS (Nu: STEVNS SENIORBOLIGER ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ingelise' netværk er Finn Michael Møller.