Birgit Marie Bøge
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | BØGES TRAILER & BÅDE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 722' DKK KONGSBJERG HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -6.102' DKK KR. BØGE PEDERSEN ApS (Nu: BØGES TRAILER & BÅDE ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.195' DKK KONGSBJERG HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 13.061' DKK KR. BØGE PEDERSEN ApS (Nu: BØGES TRAILER & BÅDE ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af BØGES TRAILER & BÅDE ApS (28 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for længe siden i BØGES TRAILER & BÅDE ApS (tidligere KR. BØGE PEDERSEN ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Birgit Marie Bøge i 28 år 5 måneder, inden stoppet d. 16. februar 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et underskud på 6.102' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. november 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KONGSBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BØGE'S BILER OG BÅDE ApS
Via KONGSBJERG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KONGSBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
KONGSBJERG HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2020
Registreringsdato: 20.06.2020 -
KONGSBJERG HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2020
Registreringsdato: 19.06.2020 -
KR. BØGE PEDERSEN ApS (Nu: BØGES TRAILER & BÅDE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2005
Registreringsdato: 16.02.2005
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.1999 - 25.06.2020
Direktør
15.06.1999 - Stadig aktiv
Ejer
20.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.1976 - 16.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Marie Bøge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KONGSBJERG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.195' DKK. Igennem sit holdingselskab KONGSBJERG HOLDING ApS har Birgit dermed også ejerandele i BØGE'S BILER OG BÅDE ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Birgit Marie Bøge, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KONGSBJERG HOLDING ApS fremviste et overskud på 722' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor KONGSBJERG HOLDING ApS fremviste et underskud på 742' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Arne Bøge.