John Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JP MONTAGE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 73' DKK ADVW 72 ApS (Nu: JS MONTAGE ApS) (2019) |
Største underskud: | -123' DKK ADVW 72 ApS (Nu: JS MONTAGE ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 713' DKK ADVW 72 ApS (Nu: JS MONTAGE ApS) (2014) |
Største gæld: | 485' DKK ADVW 72 ApS (Nu: JS MONTAGE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JS MONTAGE ApS (21 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 ved JP MONTAGE ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde John Sørensen i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen den 4. marts 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. marts 1991.
Tidslinje (4)
-
ADVW 72 ApS (Nu: JS MONTAGE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2012
Registreringsdato: 29.06.2012 -
JP MONTAGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.03.1991
Registreringsdato: 04.03.1991 -
ADVW 72 ApS (Nu: JS MONTAGE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.1990
Registreringsdato: 02.07.1990
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
02.07.1990 - 29.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.1986 - 04.03.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Dan Ejstrup Andersen.