Torben Nielsen
Landevejen 57, 5882 Vejstrup, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET HUNDERUPGADE 32, ODENSE (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANPARTSSELSKABET HUNDERUPGADE 32, ODENSE (2 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1986 ved ANPARTSSELSKABET HUNDERUPGADE 32, ODENSE med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Torben Nielsen i 1 år 6 måneder, før stoppet den 29. september 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 1989.
Repræsentant (1)
-
VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.09.2022
Tidslinje (5)
-
VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
ANPARTSSELSKABET HUNDERUPGADE 32, ODENSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.1988
Registreringsdato: 07.11.1988 -
ANPARTSSELSKABET HUNDERUPGADE 32, ODENSE
Fratrådt som direktørDato: 29.09.1987
Registreringsdato: 29.09.1987
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.03.1986 - 07.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?