Ingelise Honum
Karrieren startede hos: | HØG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.253' DKK LIS HONUM HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -422' DKK LIS HONUM HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.767' DKK A/S C.P. KOLDINGS EFTF (Nu: HØG A/S) (2015) |
Største gæld: | 2.020' DKK A/S C.P. KOLDINGS EFTF (Nu: HØG A/S) (2015) |
Det startede for alvor for flere år siden ved HØG A/S (tidligere A/S C.P. KOLDINGS EFTF) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ingelise Honum i 62 år 6 måneder, før stoppet den 29. april 2015.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 293' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LIS HONUM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LIS HONUM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2011
Tidslinje (10)
-
A/S C.P. KOLDINGS EFTF (Nu: HØG A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2015
Registreringsdato: 29.04.2015 -
LIS HONUM HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.06.2011
Registreringsdato: 06.06.2011 -
LIS HONUM HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2011
Registreringsdato: 06.06.2011
Blå bog (fortsat)
Ingelise har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 71 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.10.1952 - 29.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2000 - 06.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.1995 - 31.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.11.1975 - 31.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Ingelise Honum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved A/S C.P. KOLDINGS EFTF (Nu: HØG A/S) der præsenterede et overskud på 293' DKK.
Ingelise har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 62 år 6 måneder fra 1952 til 2015 hos HØG A/S.