Gunnar Norman Enevoldsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Grøndal Høje ApS (Direktør) |
Største overskud: | 281' DKK REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS (Nu: Grøndal Høje ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -1.395' DKK REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS (Nu: Grøndal Høje ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 5.203' DKK REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS (Nu: Grøndal Høje ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 14.493' DKK REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS (Nu: Grøndal Høje ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gunnar Enevoldsen (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1985 i Grøndal Høje ApS (tidligere REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Gunnar Norman Enevoldsen i 3 år 7 måneder, inden stoppet d. 27. oktober 1988.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen blandet drift. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 630' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gunnar Enevoldsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Gunnar Enevoldsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS (Nu: Grøndal Høje ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.10.1988
Registreringsdato: 27.10.1988 -
REVISIONSFIRMAET TERPLING OG VESTERGAARD ApS (Nu: Grøndal Høje ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.03.1985
Registreringsdato: 25.03.1985
Blå bog (fortsat)
Gunnar har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.03.1985 - 27.10.1988
Ejerandel: Intet ejerskab