Lisa Oda Jørgensen
Karrieren startede hos: | EMPAKA INVEST A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.216' DKK EMPAKA INVEST A/S (2017-18) |
Største underskud: | -2.503' DKK EMPAKA INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 10.290' DKK EMPAKA INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 10.594' DKK EMPAKA KARTONNAGE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos EMPAKA INVEST A/S (2022-23) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for nu flere år siden ved EMPAKA INVEST A/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Lisa Oda Jørgensen købte virksomheden EMPAKA INVEST A/S den 9. februar 1971. Lisa har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Lisa nu besiddet i 53 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen finansiel leasing. Her 53 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 656' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EMPAKA INVEST A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EMPAKA KARTONNAGE A/S
Via EMPAKA INVEST A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
EMPAKA KARTONNAGE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2013 -
EMPAKA INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
EMPAKA INVEST A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2013
Registreringsdato: 04.07.2013 -
EMPAKA KARTONNAGE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2013
Registreringsdato: 04.07.2013 -
FYENS ÆSKEFABRIK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2013
Registreringsdato: 23.04.2013
Blå bog (fortsat)
Lisa har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.01.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Ejer
09.02.1971 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2009 - 23.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.1997 - 01.06.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Lisa Oda Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved EMPAKA INVEST A/S der præsenterede et overskud på 1.216' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved EMPAKA INVEST A/S der præsenterede et underskud på 2.503' DKK.
Lisa har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2013 til i dag hos EMPAKA KARTONNAGE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lisa' netværk er Brian Jørgensen.