Erland Jensen
Karrieren startede hos: | PADBORG FJERKRÆSLAGTERI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.673' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2022) |
Største underskud: | -10.032' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 333.210' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2022) |
Største gæld: | 315.170' DKK LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 319 årsværk hos LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S) (2017) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved PADBORG FJERKRÆSLAGTERI A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Erland Jensen i 48 år 5 måneder, før fratrædelsen den 4. april 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fjerkræavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.1969
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
LAUBJER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2014
Registreringsdato: 04.07.2014 -
MOLDAU A/S UNDER STIFTELSE (Nu: LAUBJER VOJENS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2014
Registreringsdato: 18.06.2014 -
LAUBJER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2008
Registreringsdato: 30.05.2008
Blå bog (fortsat)
Erland har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 70 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.1969 - Stadig aktiv
Ejer
27.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2008 - 04.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2006 - 18.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.05.1981 - 15.08.2007
Direktør
02.04.2002 - 15.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.10.1964 - 27.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Erland Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S der præsenterede et overskud på 4.046' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S der præsenterede et underskud på 3.247' DKK.
Erland har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 55 år 5 måneder fra 1969 til i dag hos POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.314' DKK (LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 324.381' DKK (LINDHOLST & CO. A/S (Nu: BAADER Food Systems Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.089' DKK (POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Erland' netværk er Bjarne Lauritz Jensen.