Bjarne Vogt Johnsen
Karrieren startede hos: | CENTRA FINANS AF 04.02. 1993 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.136' DKK B.M. - PYRO IMPORT - EKSPORT ApS (Nu: ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -8.505' DKK EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 14.017' DKK B.M. - PYRO IMPORT - EKSPORT ApS (Nu: ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 19.999' DKK EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos TAGE NISSEN A/S (2022) |
Erhvervskarrieren startede for flere år siden ved CENTRA FINANS AF 04.02. 1993 ApS (tidligere N.P. JOHNSEN'S FYRVÆRKERIFABRIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Vogt Johnsen i 18 år 7 måneder, før stoppet den 1. marts 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. november 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2002
Tidslinje (33)
-
TAGE NISSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021 -
ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
N.P.JOHNSEN'S FYRVÆRKERIFABRIK HOLDING A/S (Nu: ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2016
Registreringsdato: 08.08.2016
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.06.2006 - 27.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.1983 - 05.09.1996
Direktør
21.06.2002 - 08.08.2016
Bestyrelsesmedlem
21.06.2002 - Stadig aktiv
Ejer
25.07.2005 - 30.04.2016
Ejer
01.05.2016 - 01.07.2019
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
23.02.2007 - 08.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1986 - 05.09.1996
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.09.2005 - 30.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.03.1997 - 16.08.2008
Bestyrelsesmedlem
31.10.1997 - 16.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor B.M. - PYRO IMPORT - EKSPORT ApS (Nu: ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S) kunne fremvise et overskud på 1.136' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor EJENDOMSSELSKABET REINHOLDT ApS kunne fremvise et underskud på 8.505' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 819' DKK (TAGE NISSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 12.405' DKK (B.M. - PYRO IMPORT - EKSPORT ApS (Nu: ROSENHOLM, KOLDING, HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.637' DKK (TAGE NISSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Marianne Vogt Lock.