Alvin Bisgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1983 (40 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALVIN BISGAARD & CO. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.135' DKK ALVIN BISGAARD & CO. ApS (2023) |
Største underskud: | -1.556' DKK LILLE PETER. DYREHAVSBAKKEN ApS (Nu: B.O.F. ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 14.317' DKK ALVIN BISGAARD & CO. ApS (2023) |
Største gæld: | 12.254' DKK ALVIN BISGAARD & CO. ApS (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ALMA LARSEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALVIN BISGAARD & CO. ApS (40 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1983 hos ALVIN BISGAARD & CO. ApS i hvervet som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Alvin Bisgaard nu besiddet i 40 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 6.135' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ALVIN BISGAARD & CO. ApS
Ejerandel: 100% -
B.O.F. ApS
Ejerandel: 100% -
PXY 8 NR. 872 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Amager Bryghus Taproom ApS
Via ALVIN BISGAARD & CO. ApS -
Amager Bryghus Taproom Bryggen ApS
Via ALVIN BISGAARD & CO. ApS
Direktørposter (5)
-
ALVIN BISGAARD & CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.1983 -
B.O.F. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.1992 -
PXY 8 NR. 872 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.1993 -
Amager Bryghus Taproom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2021 -
Amager Bryghus Taproom Bryggen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2019
Tidslinje (26)
-
ALMA LARSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.06.2024
Registreringsdato: 23.06.2024 -
Amager Bryghus Taproom ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2021
Registreringsdato: 11.01.2021 -
Egilsgade 20 ApS. (Nu: Amager Bryghus Taproom Bryggen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.08.2019
Registreringsdato: 08.08.2019
Blå bog (fortsat)
Alvin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
04.10.1993 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
02.03.1992 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.10.1983 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2003 - 31.05.2024
Direktør
22.09.2012 - 23.06.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ALVIN BISGAARD & CO. ApS landede et overskud på 6.135' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LILLE PETER. DYREHAVSBAKKEN ApS (Nu: B.O.F. ApS) landede et underskud på 1.556' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.135' DKK (ALVIN BISGAARD & CO. ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 231' DKK (Egilsgade 20 ApS. (Nu: Amager Bryghus Taproom Bryggen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.317' DKK (ALVIN BISGAARD & CO. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -299' DKK (Egilsgade 20 ApS. (Nu: Amager Bryghus Taproom Bryggen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Alvin' netværk er Morten Valentin Lundsbak.