Søren Kalhave
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KALHAVE HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.286' DKK NIELS KALHAVE A/S (2021) |
Største underskud: | -1.109' DKK JØRGEN KALHAVE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 11.683' DKK JØRGEN KALHAVE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 64.489' DKK STRØGET 43 IKAST ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN KALHAVE HOLDING ApS (23 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1993 hos KALHAVE HOLDING A/S (tidligere KALHAVE HOLDING ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Søren Kalhave i 7 år 7 måneder, inden stoppet den 3. juli 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juli 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jelomajo Ejendomme ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
SØREN KALHAVE HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
S.K. 1 ApS
Via SØREN KALHAVE HOLDING ApS -
LS EJENDOMME ApS
Via SØREN KALHAVE HOLDING ApS -
JHK Ejendomme ApS
Via SØREN KALHAVE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
SØREN KALHAVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2001 -
LS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2008 -
Jelomajo Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
S.K. 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
SØREN KALHAVE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Jelomajo Ejendomme IVS (Nu: Jelomajo Ejendomme ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019 -
Jelomajo Ejendomme IVS (Nu: Jelomajo Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019 -
STRØGET 43 IKAST ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2016
Registreringsdato: 11.07.2016
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer og Direktør
16.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
16.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 84% -
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 84% -
Direktør
07.01.2014 - 11.07.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor LS EJENDOMME ApS landede et overskud på 3.498' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SØREN KALHAVE HOLDING ApS landede et underskud på 927' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.642' DKK (NIELS KALHAVE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 927' DKK (SØREN KALHAVE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.179' DKK (SØREN KALHAVE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.166' DKK (STRØGET 43 IKAST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jesper Holme Kalhave.