Palle Bech
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1983 (41 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 1. juli 2021 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2015) |
Største underskud: | -766' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 1.337' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2015) |
Største gæld: | 5.752' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Selskabet af 1. juli 2021 A/S (32 år 8 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1983 i Selskabet af 1. juli 2021 A/S (tidligere RANDERS ROTATIONSTRYKKERI A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Palle Bech i 32 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. oktober 2015.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af kontorartikler af papir. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 63' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PB HOLDING 2R ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
PB HOLDING 2R ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2021
Registreringsdato: 09.08.2021 -
RANDERS ROTATIONSTRYKKERI A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2015
Registreringsdato: 31.10.2015
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.12.2005 - 27.02.2024
Ejer
27.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.02.1983 - 30.10.2015
Direktør
27.06.2001 - 31.10.2015
Bestyrelsesmedlem
31.10.2015 - 09.08.2021
Reel ejer
31.10.2015 - 12.10.2023
Ejerandel: 36%
Palle Bech er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PB HOLDING 2R ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 340' DKK. Igennem holdingselskabet PB HOLDING 2R ApS har Palle derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Palle Bech, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) kunne offentliggøre et overskud på 63' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor PB HOLDING 2R ApS kunne offentliggøre et underskud på 171' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Michael Gyldenløve Bech.