Christian Dan Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PCA HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.765' DKK SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2022) |
Største underskud: | -42.366' DKK SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 67.484' DKK SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2015) |
Største gæld: | 188.890' DKK SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos SIMATEK A/S (Nu: Dedert International A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PCA HOLDING A/S (43 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1981 hos PCA HOLDING A/S (tidligere SIMATEK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Christian Dan Andersen nu besiddet i 43 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 9.876' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ChrisBee Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PCA HOLDING A/S
Via ChrisBee Invest ApS -
SIMATEK BULK SYSTEMS A/S
Via PCA HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
ChrisBee Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2015 -
SIMATEK BULK SYSTEMS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2013 -
PCA HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.1981
Bestyrelsesposter (1)
-
SIMATEK BULK SYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
ChrisBee Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015 -
PCA II ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.09.2015
Registreringsdato: 16.09.2015 -
PCA II ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2015
Registreringsdato: 16.09.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
10.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.04.2012 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67,5% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.06.2015 - 16.09.2015
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Bestyrelsesmedlem
11.05.1981 - Stadig aktiv
Direktør
11.05.1981 - Stadig aktiv
Ejer
26.04.2012 - 23.06.2015
Reel ejer
26.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67,5% -
Bestyrelsesmedlem
27.12.1995 - 01.10.2002
Bestyrelsesmedlem
20.09.2007 - 08.05.2014
Direktør
22.06.2012 - 01.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Dan Andersen er desuden ejer af holdingselskabet PCA HOLDING A/S (ejer pt. 67,5%). Gennem holdingselskabet PCA HOLDING A/S ejes der også andele i SIMATEK BULK SYSTEMS A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Christian Dan Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PCA HOLDING A/S landede et overskud på 9.876' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Gitte Andersen.