Michael Regnarsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1988 - 1. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | DANA-FLY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.589' DKK A.C.S. HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -11.724' DKK A.C.S. HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 65.099' DKK HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND (2021) |
Største gæld: | 12.114' DKK A.C.S. HOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Sens Vue ApS (2022-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af DANAVEST A/S (23 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1988 ved DANA-FLY ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Regnarsen i 15 år 5 måneder, før stoppet den 24. juni 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af luftfartøjer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DANAVEST A/S
Ejerandel: 20-24.99% -
Sens Vue ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (3)
-
A.C.S. HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.02.2013 -
HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2007 -
DANAVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Sens Vue ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Sens Vue ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Sens Vue ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
09.05.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
26.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2024 - 01.05.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1988 - 24.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Regnarsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved A.C.S. HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 6.589' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved A.C.S. HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 11.724' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 4 måneder fra 2002 til i dag hos DANAVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.589' DKK (A.C.S. HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.378' DKK (HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-24 var på 343' DKK (Sens Vue ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Folmer Buhelt.