Jan Væver
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 1976 (48 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | A/S AF 17/3 2010 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.293' DKK VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -1.053' DKK VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 20.089' DKK VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 1.222' DKK VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS) (2023-24) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SMEDE LAB ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMMEN KILDEVÆLDSGADE 13 ApS (41 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for mange år siden hos A/S AF 17/3 2010 (tidligere NORD TEAM PUBLISHING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Væver i 30 år 7 måneder, inden stoppet den 2. april 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VÆVER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMMEN KILDEVÆLDSGADE 13 ApS
Via VÆVER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VÆVER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1999 -
EJENDOMMEN KILDEVÆLDSGADE 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.1982
Tidslinje (16)
-
SMEDE LAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
SMEDE LAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2008
Registreringsdato: 01.04.2008
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.03.2023 - 04.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
01.07.2013 - 01.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.02.1999 - 01.04.2008
Ejer og Direktør
01.02.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.08.1976 - 02.07.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.07.1992 - 26.01.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Væver er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VÆVER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 20.089' DKK. Gennem sit holdingselskab VÆVER HOLDING ApS har Jan dermed også andele i EJENDOMMEN KILDEVÆLDSGADE 13 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jan Væver, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS) landede et overskud på 4.293' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS) landede et underskud på 1.053' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 4.293' DKK (VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 20.089' DKK (VÆVER HOLDING A/S (Nu: VÆVER HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.187' DKK (J. VÆVER HOLDING ApS (Nu: EJENDOMMEN KILDEVÆLDSGADE 13 ApS)).