Svend Erik Sønderstrup
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 1984 (40 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ARCTIC SHIPPING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64' DKK Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS) (2023) |
Største underskud: | -8.254' DKK ILULIAQ SEAFOOD A/S (2019) |
Største egenkapital: | 112' DKK Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS) (2022) |
Største gæld: | 46.582' DKK ILULIAQ SEAFOOD A/S (2019) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ILULIAQ SEAFOOD A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nanoq (23 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1984 ved ARCTIC SHIPPING ApS (tidligere NUUK SKIBS- OG REGNSKABSSERVICE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Svend Erik Sønderstrup i 3 år 11 måneder, før stoppet den 27. juli 1988.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor stenfiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. februar 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nanoq
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Nuunnguaq Seafood ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021
Tidslinje (50)
-
Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
09.06.2021 - 10.11.2023
Reel ejer
21.06.2021 - 10.11.2023
Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.2014 - 16.08.2016
Bestyrelsesmedlem
30.12.2014 - 16.08.2016
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 08.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.08.2013 - 08.12.2020
Bestyrelsesmedlem
24.01.2014 - 08.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2020 - 25.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS) kunne offentliggøre et overskud på 64' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nuunnguaq Seafood IVS (Nu: Nuunnguaq Seafood ApS) kunne offentliggøre et underskud på 38' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Emma Kathrine Hansen Sønderstrup.