Jane Nyboe Degn Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1983 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RÆVHEDE AUTO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.875' DKK RÆVHEDE AUTO A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.501' DKK 3KT HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 29.641' DKK 3KT HOLDING A/S (2014-15) |
Største gæld: | 45.131' DKK RÆVHEDE AUTO A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos RÆVHEDE AUTO A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RÆVHEDE AUTO A/S (27 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1983 i RÆVHEDE AUTO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jane Nyboe Degn Jensen i 27 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 27. maj 2011.
I dag arbejder virksomheden med detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 2.483' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J&KJ Udlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
3KT HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2004
Ejendomme (3)
Tidslinje (10)
-
J&KJ Udlejning I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
J&KJ INVEST ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
J&KJ INVEST ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016
Blå bog (fortsat)
Jane har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2016 - 01.01.2016
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.12.1983 - 27.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.1999 - 16.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Jane Nyboe Degn Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i 3KT HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 5.197' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i 3KT HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.501' DKK.
Jane har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 4 måneder fra 1983 til 2011 hos RÆVHEDE AUTO A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Kurt Lunde Jensen.