Carl Georg Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEITRA HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.663' DKK SOLAR ENERGY COMPANY V P/S (2016) |
Største underskud: | -8.993' DKK SOLAR ENERGY COMPANY V P/S (2022) |
Største egenkapital: | 28.215' DKK SOLAR ENERGY COMPANY V P/S (2014) |
Største gæld: | 5.751' DKK SOLAR ENERGY COMPANY V P/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VELOMOBILCENTER.DK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LEITRA HOLDING ApS (41 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1982 i LEITRA HOLDING ApS (tidligere ANPARTSSELSKABET LEITRA) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Carl Georg Rasmussen nu bestreddet i 41 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 397' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CGR SOLINVEST ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (3)
-
LEITRA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.1982 -
LEITRA DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2000 -
CGR SOLINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
LEITRA DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
SOLAR ENERGY COMPANY V P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
LEITRA HOLDING ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
LEITRA HOLDING ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Carl har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2017 - 09.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.1982 - Stadig aktiv
Direktør
31.12.1982 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - 30.11.2019
Ejer
01.12.2019 - 01.09.2020
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2012 - 23.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ANPARTSSELSKABET LEITRA (Nu: LEITRA HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 1.537' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ANPARTSSELSKABET LEITRA (Nu: LEITRA HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 1.068' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.585' DKK (SOLAR ENERGY COMPANY V P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 980' DKK (SOLAR ENERGY COMPANY V P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 78' DKK (CGR SOLINVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Martin Rasmussen.