Jens Erik Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VRÅHOLM INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.589' DKK BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS (2018-19) |
Største underskud: | -2.461' DKK V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (2015-16) |
Største egenkapital: | 11.401' DKK BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS (2018-19) |
Største gæld: | 8.232' DKK V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (2017-18) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (24 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved VRÅHOLM INVEST ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jens Erik Christiansen i 13 år 2 måneder, før stoppet den 21. marts 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. september 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
V.B. BYGGEINDUSTRI A/S.
Via BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS -
MALERFIRMAET AAGE CHRISTIANSEN & SØN ApS
Via BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS -
VBB Håndværkerservice ApS
Via BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS
Direktørposter (1)
-
BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
V.B. BYGGEINDUSTRI A/S.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2003
Registreringsdato: 25.08.2003 -
BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2003
Registreringsdato: 25.08.2003 -
BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2003
Registreringsdato: 24.08.2003
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,6% -
Reel ejer
25.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,6% -
Bestyrelsesmedlem
16.09.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,6% -
Stifter og Ejer
10.05.1986 - 24.03.2003
Ejer
25.03.2003 - 24.08.2003
Ejer og Direktør
25.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,6% -
Direktør
23.08.1991 - 07.12.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Erik Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS (ejer lige nu 48,6%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.635' DKK. Igennem holdingselskabet BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS har Jens derfor også ejerandele i V.B. BYGGEINDUSTRI A/S. (100%), MALERFIRMAET AAGE CHRISTIANSEN & SØN ApS (100%) og VBB Håndværkerservice ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Erik Christiansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.589' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.368' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 311' DKK (V.B. BYGGEINDUSTRI A/S.).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.040' DKK (CHATEAU D'AZAN A/S (Nu: CHÂTEAU D'AZANS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.635' DKK (BRDR. CHRISTIANSEN LYNGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 216' DKK (VBB Håndværkerservice ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Nils Henrik Christiansen.