Mette Mathiesen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1981 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATHIESEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.736' DKK OLE MATHIESEN A/S (2015) |
Største underskud: | -3.260' DKK OLE MATHIESEN A/S (Nu: MATHIESEN HOLDING A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 62.686' DKK OLE MATHIESEN A/S (2021) |
Største gæld: | 21.883' DKK OLE MATHIESEN A/S (2015) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos OLE MATHIESEN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MATHIESEN HOLDING A/S (42 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1981 ved MATHIESEN HOLDING A/S (tidligere OLE MATHIESEN A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Mette Mathiesen nu besiddet i 42 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 3.798' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mette Mathiesen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MATHIESEN HOLDING A/S
Via Mette Mathiesen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mette Mathiesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023 -
MATHIESEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Mathiesen Holding II ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Mette Mathiesen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Mathiesen Holding II ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2023 - 22.12.2023
Ejerandel: 28% -
Bestyrelsesmedlem
30.12.1981 - Stadig aktiv
Ejer
25.10.2016 - 12.12.2023
Direktør
25.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.09.2017 - 31.10.2021
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Bestyrelsesmedlem
13.12.1999 - 31.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Mathiesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mette Mathiesen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.112' DKK. Gennem sit holdingselskab Mette Mathiesen Holding ApS har Mette dermed også andele i MATHIESEN HOLDING A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Mette Mathiesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor OLE MATHIESEN A/S (Nu: MATHIESEN HOLDING A/S) landede et overskud på 3.798' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor OLE MATHIESEN A/S (Nu: MATHIESEN HOLDING A/S) landede et underskud på 3.260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.798' DKK (OLE MATHIESEN A/S (Nu: MATHIESEN HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 142' DKK (OLE MATHIESEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.037' DKK (OLE MATHIESEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.112' DKK (Mette Mathiesen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Christian Ole Hindsgaul Mathiesen.