Ture Ekstrøm Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC SEA SERVICE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.602' DKK DANSK MASKINOPKØB OG NEDBRYDNING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -587' DKK DOTJ HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.501' DKK DOTJ HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.127' DKK DOTJ HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DANSK MASKINOPKØB OG NEDBRYDNING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDIC SEA SERVICE ApS (26 år 8 måneder) |
Det hele startede i 1983 i NORDIC SEA SERVICE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ture Ekstrøm Jakobsen i 14 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 15. september 1997.
Dengang var virksomhedens branche indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Genbrug Jern & Metal ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Dansk Genbrug Jern & Metal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2017 -
DANSK MASKINOPKØB OG NEDBRYDNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2010 -
DOTJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2010
Tidslinje (30)
-
HEDELUND AUTO ApS (Nu: IMS - it make sense ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
DEMONTERING SYD ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
Dansk Genbrug Jern & Metal IVS (Nu: Dansk Genbrug Jern & Metal ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2017
Registreringsdato: 17.01.2017
Blå bog (fortsat)
Ture har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.12.2010 - 25.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.08.2011 - 15.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
23.03.2015 - 17.01.2017
Ejer
23.03.2015 - Stadig aktiv
Direktør
17.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DANSK MASKINOPKØB OG NEDBRYDNING ApS kunne fremvise et overskud på 1.602' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor DOTJ HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 587' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ture' netværk er Dorthe Olesen.