Karen Jensen Madsen
Karrieren startede hos: | J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.294' DKK PAMM A/S (2015) |
Største underskud: | -884' DKK PAMM A/S (2016) |
Største egenkapital: | 4.230' DKK PAMM A/S (2020) |
Største gæld: | 2.803' DKK PAMM A/S (2015) |
Karrieren I Danmark startede for nu meget længe siden i J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD (tidligere HOVEDGAARD AUTOHANDEL A/S, HOVEDGAARD) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Karen Jensen Madsen i 17 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 19. april 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. januar 2001.
Bestyrelsesposter (1)
-
PAMM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DANFIKO A/S (Nu: DANFIKO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.02.1999
Registreringsdato: 07.02.1999 -
PAMM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.1996
Registreringsdato: 28.06.1996 -
HOVEDGAARD AUTOHANDEL A/S, HOVEDGAARD (Nu: J.M.M. TRADING A/S. HOVEDGÅRD)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.1990
Registreringsdato: 19.04.1990
Blå bog (fortsat)
Karen har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.11.1978 - 07.02.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1972 - 19.04.1990
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1980 - 23.02.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Karen Jensen Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i PAMM A/S der præsenterede et overskud på 2.294' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i PAMM A/S der præsenterede et underskud på 884' DKK.
Karen har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 2 måneder fra 1996 til i dag hos PAMM A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Per Møller Madsen.