Mogens Rasmussen
Karrieren startede hos: | JOSOMO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.875' DKK JUL. NIELSEN ENTREPRISE A/S (2021-22) |
Største underskud: | -593' DKK SLP NR. 10.794 A/S (Nu: JUL. NIELSEN TOTALINDRETNING ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 7.715' DKK JUL. NIELSEN & SØN FREDERIKSHAVN ApS (Nu: JOSOMO ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 6.303' DKK JUL. NIELSEN ENTREPRISE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos JUL. NIELSEN ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for flere år siden ved JOSOMO ApS (tidligere JUL. NIELSEN & SØN FREDERIKSHAVN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Rasmussen i 47 år 4 måneder, før stoppet den 8. februar 2008.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 788' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOSOMO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JOSOMO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.1960
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
JUL. NIELSEN TOTALINDRETNING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2013
Registreringsdato: 02.01.2013 -
JUL. NIELSEN ENTREPRISE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2013
Registreringsdato: 02.01.2013 -
JUL. NIELSEN TOTALINDRETNING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2011
Registreringsdato: 05.12.2011
Blå bog (fortsat)
Mogens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 64 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.1991 - 11.09.2007
Direktør
01.12.1991 - 11.09.2007
Bestyrelsesmedlem
05.12.2011 - 02.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.07.1990 - 11.09.2007
Direktør
13.07.1990 - 11.09.2007
Bestyrelsesmedlem
05.12.2011 - 02.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.09.1960 - 08.02.2008
Direktør
22.09.1960 - Stadig aktiv
Ejer
29.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1989 - 11.09.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 47 år 4 måneder fra 1960 til 2008 hos JOSOMO ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 788' DKK (JUL. NIELSEN & SØN FREDERIKSHAVN ApS (Nu: JOSOMO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 7.381' DKK (JUL. NIELSEN & SØN FREDERIKSHAVN ApS (Nu: JOSOMO ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.951' DKK (JUL. NIELSEN ENTREPRISE A/S).