Christian Hvidt
Karrieren startede hos: | A/S DELMEC, DANISH ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING CORPORATION LTD (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 968.661' DKK BUDDINGE MOTOR COMPAGNI ApS (Nu: SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S) (2023) |
Største underskud: | -61.181' DKK SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S (Nu: Semler IT A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 2.908.758' DKK AKTIESELSKABET AF 14. JULI 1986 (Nu: SEMLER GRUPPEN A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.700.729' DKK AKTIESELSKABET AF 14. JULI 1986 (Nu: SEMLER GRUPPEN A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 399 årsværk hos BUDDINGE MOTOR COMPAGNI ApS (Nu: SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S) (2023) |
Det startede for alvor for nu mange år siden hos A/S DELMEC, DANISH ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING CORPORATION LTD (tidligere A/S DELMES, DANISH ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING CORPORATION LTD) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Hvidt i 30 år 6 måneder, før stoppet d. 14. september 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. juni 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VITHOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VITHOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.12.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
NORTHSTAR AGENCIES A/S UNDER STIFTELSE (Nu: NETWORK INDUSTRIAL AGENCIES A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021 -
CONNEXUS ApS (Nu: ConXus A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2018
Registreringsdato: 22.05.2018 -
SSBV-ROVSING A/S (Nu: ROVSING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2015
Registreringsdato: 30.10.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 65 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
25.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2004 - 16.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2007 - 22.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2012 - 30.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2011 - 30.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Hvidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos NORTHSTAR AGENCIES A/S UNDER STIFTELSE (Nu: NETWORK INDUSTRIAL AGENCIES A/S) der præsenterede et overskud på 17.135' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos SSBV-ROVSING A/S (Nu: ROVSING A/S) der præsenterede et underskud på 14.119' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 10 måneder fra 1963 til 1998 hos SMC-BILER ÅRHUS NORD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 968.661' DKK (BUDDINGE MOTOR COMPAGNI ApS (Nu: SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36.872' DKK (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S (Nu: Semler IT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.908.758' DKK (AKTIESELSKABET AF 14. JULI 1986 (Nu: SEMLER GRUPPEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.879' DKK (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S (Nu: Semler IT A/S)).