Leo Bergsted Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH BUILDING CONTRACTORS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.831' DKK Hrs A/S (2023) |
Største underskud: | -8.794' DKK SMEDEGAARDEN HEJNSVIG ApS (Nu: BAYTECH A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 48.149' DKK Hrs A/S (2023) |
Største gæld: | 80.265' DKK Hrs A/S (2022) |
Flest årsværk: | 119 årsværk hos Hrs A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONTINUE A/S (31 år 8 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1989 i DANISH BUILDING CONTRACTORS ApS (tidligere ASX 14603 ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Leo Bergsted Mortensen i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 24. marts 1995.
Dengang var virksomhedens branche indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. december 1999.
Repræsentant (2)
-
Sommerhusejernes Brancheforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.05.2024 -
Grundejerforeningen Husby Strand
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (84)
-
Sommerhusejernes Brancheforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Grundejerforeningen Husby Strand
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
DBC HOLDING A/S (Nu: CONTINUE A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021
Blå bog (fortsat)
Leo har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.1989 - 26.01.2021
Ejer
22.03.1993 - 26.01.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2010 - 27.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2010 - 27.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Leo Bergsted Mortensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i Hrs A/S der præsenterede et overskud på 7.057' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i ACOUSAFE ApS (Nu: ARBEJDSMILJØEKSPERTEN A/S) der præsenterede et underskud på 569' DKK.
Leo har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 8 måneder fra 1989 til 2021 hos CONTINUE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.831' DKK (Hrs A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.149' DKK (Hrs A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.781' DKK (SCANDINAVIAN AGRO-FOOD ApS (Nu: Scagro Estate ApS)).