Morten Thvilum
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEAM M. HANDELS-INVEST & UDLEJE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.434' DKK TRAININGAIR ApS (2023) |
Største underskud: | -644' DKK Njordwyn ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.203' DKK TRAININGAIR ApS (2023) |
Største gæld: | 1.008' DKK TRAININGAIR ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Njordwyn ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TEAM M. HANDELS-INVEST & UDLEJE ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos TEAM M. HANDELS-INVEST & UDLEJE ApS (tidligere C. OVE THVILUM HANDELS- OG MØBELAGENTUR ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Thvilum i 11 år 11 måneder, før stoppet d. 5. september 1991.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ferieboligudlejning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. maj 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CIRRUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nordic Liposomes ApS
Via CIRRUS HOLDING ApS -
Njordwyn ApS
Via CIRRUS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Njordwyn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2023 -
Nordic Liposomes ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2022 -
CIRRUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Njordwyn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2023
Registreringsdato: 08.04.2023 -
TRAININGAIR ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
Nordicliposomes ApS (Nu: Nordic Liposomes ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2022
Registreringsdato: 28.03.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør og Reel ejer
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,15% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.10.2014 - 04.10.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1979 - 05.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor TRAININGAIR ApS kunne offentliggøre et overskud på 379' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Njordwyn ApS kunne offentliggøre et underskud på 644' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.434' DKK (TRAININGAIR ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 644' DKK (Njordwyn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.203' DKK (TRAININGAIR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -104' DKK (Njordwyn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Trine Albers Huusfeldt.