Knud Erik Jensen
Karrieren startede hos: | S. ERIKSEN. AALBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.246' DKK SBP HOLDING A/S (Nu: SBP A/S) (2016) |
Største underskud: | -152' DKK S. ERIKSEN FINANS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 39.269' DKK ALICE ROLIGGAARD OG KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S (Nu: KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 44.302' DKK ERENFRED PEDERSEN A/S (2015) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos ERENFRED PEDERSEN A/S (2018) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos S. ERIKSEN. AALBORG A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Knud Erik Jensen i 49 år 6 måneder, inden stoppet den 6. september 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor dækservice. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 3.550' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S. ERIKSEN FINANS A/S
Ejerandel: 100% -
KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
S. ERIKSEN FINANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.1999 -
KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2000
Bestyrelsesposter (3)
-
S. ERIKSEN. AALBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2023 -
S. ERIKSEN FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.1999 -
KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
S. ERIKSEN. AALBORG A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
S. ERIKSEN. AALBORG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
S. ERIKSEN. AALBORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023
Blå bog (fortsat)
Knud har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.06.1999 - Stadig aktiv
Ejer
17.08.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.02.1974 - 07.09.2023
Bestyrelsesmedlem
07.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.12.1985 - 31.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2000 - 03.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Erik Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 28.925' DKK. Gennem sit holdingselskab KNUD ERIK JENSEN HOLDING A/S har Knud dermed også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Knud Erik Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Knud Erik Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem hos S. ERIKSEN. AALBORG A/S der præsenterede et overskud på 3.550' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos S. ERIKSEN FINANS A/S der præsenterede et underskud på 152' DKK.
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 6 måneder fra 1974 til 2023 hos S. ERIKSEN. AALBORG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.402' DKK (ERENFRED PEDERSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.644' DKK (ERENFRED PEDERSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 10.082' DKK (S. ERIKSEN FINANS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Michael Roliggaard.