Birgit Lausen
Karrieren startede hos: | ELDORADO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.800' DKK A/S ELDORADO DYREHANDEL (Nu: ELDORADO A/S) (2021) |
Største underskud: | -5.169' DKK Eldorado Holding 2016 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 194.261' DKK A/S ELDORADO DYREHANDEL (Nu: ELDORADO A/S) (2023) |
Største gæld: | 69.278' DKK Eldorado Holding 2016 A/S (2016) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos A/S ELDORADO DYREHANDEL (Nu: ELDORADO A/S) (2023) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i ELDORADO A/S (tidligere A/S ELDORADO DYREHANDEL) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Birgit Lausen i 34 år, inden stoppet d. 21. juni 2005.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6.753' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Eldorado Holding 2016 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2016
Tidslinje (7)
-
ELDORADO HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016 -
Eldorado Holding 2016 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016 -
A/S ELDORADO DYREHANDEL (Nu: ELDORADO A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2005
Registreringsdato: 21.06.2005
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.11.1999 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.06.1971 - 21.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.03.1984 - 27.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Lausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i ELDORADO HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 25.116' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Eldorado Holding 2016 A/S der præsenterede et underskud på 5.169' DKK.
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år fra 1971 til 2005 hos ELDORADO A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.753' DKK (A/S ELDORADO DYREHANDEL (Nu: ELDORADO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 194.261' DKK (A/S ELDORADO DYREHANDEL (Nu: ELDORADO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.866' DKK (Eldorado Holding 2016 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Børge Conrad Lausen.