Torkil Bentzen
Karrieren startede hos: | ALECTIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.432.253' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2019) |
Største underskud: | -3.173.255' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 51.988.100' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2020) |
Største gæld: | 75.155.116' DKK SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.192 årsværk hos FLSMIDTH A/S (2015) |
Karrieren som erhvervsleder startede for flere år siden ved ALECTIA A/S (tidligere BIRCH & KROGBOE, KOMPLEMENTARAKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torkil Bentzen i 51 år 3 måneder, før stoppet den 29. marts 1996.
Virksomhedens branche var dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 26.937' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. april 2017.
Tidslinje (76)
-
DKNF 383 ApS (Nu: BOEL BENTZEN HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
DKNF 384 ApS (Nu: BOEL BENTZEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
MESCO DENMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Torkil har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 79 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.11.1987 - 07.10.2022
Reel ejer
16.11.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
13.11.1987 - 07.10.2022
Reel ejer
13.11.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2001 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.03.1980 - 16.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2007 - 24.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Torkil Bentzen ejer desuden også holdingselskabet BOEL BENTZEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet BOEL BENTZEN HOLDING ApS ejes der også andele i BOEL BENTZEN ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Torkil Bentzen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Torkil Bentzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved FLSMIDTH & CO. A/S der præsenterede et overskud på 1.102.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S der præsenterede et underskud på 263.385' DKK.
Torkil har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 51 år 3 måneder fra 1944 til 1996 hos ALECTIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.399.000' DKK (DONG NATURGAS A/S (Nu: Ørsted Salg & Service A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.173.255' DKK (SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.065.288' DKK (SK ENERGI A/S (Nu: Ørsted Wind Power Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43.595' DKK (CBS EXECUTIVE FONDEN).
En af de forbindelser som går igen i Torkil' netværk er Anders Hoffmann Kønigsfeldt.