Kjell Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MVH GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.301' DKK TØMRERMESTER KJELL PEDERSEN ApS (Nu: KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -3.784' DKK KJELL PEDERSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 43.210' DKK KJELL PEDERSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 15.348' DKK TØMRERMESTER KJELL PEDERSEN ApS (Nu: KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos TØMRERMESTER KJELL PEDERSEN ApS (Nu: KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJELL PEDERSEN HOLDING ApS (27 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1987 ved MVH GROUP A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kjell Pedersen i 5 måneder, før stoppet den 15. april 1988.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 som viste et overskud på 69' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. juli 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJELL PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KJELL PEDERSEN EJENDOMME ApS
Via KJELL PEDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KJELL PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.1997 -
KJELL PEDERSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2011
Tidslinje (8)
-
TØMRERMESTER KJELL PEDERSEN ApS (Nu: KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2011
Registreringsdato: 23.09.2011 -
KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2011
Registreringsdato: 23.09.2011 -
KJELL PEDERSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2009
Registreringsdato: 18.05.2009
Blå bog (fortsat)
Kjell har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.05.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.09.1995 - 23.09.2011
Bestyrelsesmedlem
23.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1987 - 15.04.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
Kjell Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJELL PEDERSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 39.274' DKK. Gennem holdingselskabet KJELL PEDERSEN HOLDING ApS har Kjell derfor også andele i KJELL PEDERSEN EJENDOMME ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kjell Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KJELL PEDERSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 5.157' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KJELL PEDERSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.784' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.502' DKK (KJELL PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 39.274' DKK (KJELL PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.921' DKK (KJELL PEDERSEN EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kjell' netværk er Frederik Pedersen.