Mette Fischer
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 1975 (49 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGESELSKABET GUDRUN OG OTTO FISCHER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TANDLÆGESELSKABET GUDRUN OG OTTO FISCHER ApS (34 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved TANDLÆGESELSKABET GUDRUN OG OTTO FISCHER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Fischer i 34 år 6 måneder, før stoppet den 2. september 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor praktiserende tandlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. september 2009.
Repræsentant (2)
-
GAMBORG FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.04.2023 -
Ejerforening Pjentedamsgade 16-16B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.12.2023
Tidslinje (4)
-
Ejerforening Pjentedamsgade 16-16B
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.12.2023
Registreringsdato: 02.12.2023 -
GAMBORG FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.04.2023
Registreringsdato: 09.04.2023 -
TANDLÆGESELSKABET GUDRUN OG OTTO FISCHER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2009
Registreringsdato: 02.09.2009
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.1975 - 02.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab