Ann Mette Rosengaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 1980 (44 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.M. ROSENGAARD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 916' DKK AMR HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -1.371' DKK AMR HOLDING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 12.683' DKK AMR HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 3.063' DKK A.M. ROSENGAARD A/S (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos A.M. ROSENGAARD A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A.M. ROSENGAARD A/S (44 år 4 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1980 ved A.M. ROSENGAARD A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Ann Mette Rosengaard i 18 år 9 måneder, før stoppet den 2. februar 1999.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med frugt og grøntsager. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 346' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMR HOLDING A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
A.M. ROSENGAARD A/S
Via AMR HOLDING A/S -
Market by Rosengaard ApS
Via AMR HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
A.M. ROSENGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.1980 -
AMR HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.1995
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ApS KBIL 9 NR. 1668 (Nu: EMIL TRADING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2008
Registreringsdato: 03.09.2008 -
A.M. ROSENGAARD A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.02.1999
Registreringsdato: 02.02.1999 -
AMR HOLDING A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.1995
Registreringsdato: 30.08.1995
Blå bog (fortsat)
Ann har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
30.08.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1988 - 03.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.04.1980 - 02.02.1999
Bestyrelsesmedlem
25.04.1980 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.08.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26%
Ann Mette Rosengaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMR HOLDING A/S (ejer lige nu 26%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.435' DKK. Igennem holdingselskabet AMR HOLDING A/S har Ann derfor også ejerandele i A.M. ROSENGAARD A/S (100%) og Market by Rosengaard ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ann Mette Rosengaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Ann Mette Rosengaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved AMR HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 916' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved AMR HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.371' DKK.
Ann har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 4 måneder fra 1980 til i dag hos A.M. ROSENGAARD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 916' DKK (AMR HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 346' DKK (A.M. ROSENGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.435' DKK (AMR HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 146' DKK (A.M. ROSENGAARD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ann' netværk er Anders Rosengaard.