Algirdas Tamasauskas
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1976 (48 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARTFURN ApS (Revisor) |
Største overskud: | 34.527' DKK KAY-JAY PARTNERS ApS (Nu: UPTOWN COPENHAGEN A/S) (2021) |
Største underskud: | -8.517' DKK ApS KBUS 38 NR. 3081 (Nu: LUNDSTRØM ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 44.496' DKK ApS KBUS 38 NR. 3081 (Nu: LUNDSTRØM ApS) (2021) |
Største gæld: | 39.950' DKK KAY-JAY PARTNERS ApS (Nu: UPTOWN COPENHAGEN A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SØMÆNDENES BYGGEFOND I DANMARK (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS (34 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for nu flere år siden ved ARTFURN ApS i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Algirdas Tamasauskas i 17 år 3 måneder, før fratrædelsen den 23. juni 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. juni 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS
Ejerandel: 100% -
RODA Vinduer ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.1989
Ejendomme (1)
Tidslinje (116)
-
PTV by RODA ApS (Nu: RODA Vinduer ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
PTV by RODA ApS (Nu: RODA Vinduer ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
RODA Vinduer ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Algirdas har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.11.2019 - 19.04.2022
Ejer
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Revisor
15.07.2003 - 01.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
20.10.1989 - 20.04.2014
Direktør og Ejer
20.10.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Revisor
19.04.1996 - 13.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
05.01.2003 - 08.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Algirdas Tamasauskas har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved RODA Vinduer ApS der præsenterede et overskud på 1.866' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S (Nu: REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS) der præsenterede et underskud på 109' DKK.
Algirdas har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 6 måneder fra 1989 til 2014 hos REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.032' DKK (EUROPÆISK BOLIG INVEST ApS (Nu: PDH TOUR ACCOUNTS ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (KAY-JAY PARTNERS ApS (Nu: UPTOWN COPENHAGEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.619' DKK (ApS KBUS 38 NR. 3081 (Nu: LUNDSTRØM ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -83' DKK (KAY-JAY PARTNERS ApS (Nu: UPTOWN COPENHAGEN A/S)).