Flemming Bligaard Pedersen
Karrieren startede hos: | RAMBØLL NYVIG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 427.632' DKK RAMBØLL FONDEN (2023) |
Største underskud: | -2.670' DKK EIVA HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 3.841.780' DKK RAMBØLL FONDEN (2023) |
Største gæld: | 4.232.042' DKK RAMBØLL GRUPPEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 3.182 årsværk hos RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for nu flere år siden ved RAMBØLL NYVIG A/S (tidligere ANDERS NYVIG A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Bligaard Pedersen i 37 år 6 måneder, før fratrædelsen den 3. marts 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLICON ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CircleMinds ApS
Via BLICON ApS -
CMI Finance ApS
Via CircleMinds ApS
Direktørposter (1)
-
CMI Finance ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BLICON ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.1989 -
ATE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2022
Tidslinje (74)
-
CircleInvent ApS (Nu: CircleMinds ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
CircleInvent ApS (Nu: CircleMinds ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
CMI Finance ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023
Blå bog (fortsat)
Flemming har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1989 - Stadig aktiv
Ejer
08.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Ejer
13.07.2021 - 13.11.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer og Direktør
03.03.2020 - 07.09.2023
Direktør
08.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24,9% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2022 - 25.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Bligaard Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved RAMBØLL FONDEN der præsenterede et overskud på 212.230' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved EIVA HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.670' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 6 måneder fra 1962 til 2000 hos RAMBØLL NYVIG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 427.632' DKK (RAMBØLL FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (ATE ApS (Nu: ATE Medico ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.841.780' DKK (RAMBØLL FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -45' DKK (ReThink Systems Consulting Company ApS (Nu: CMI Finance ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Eva Bundgaard.