Jørgen Lehmann Beiter
Karrieren startede hos: | JOHANNSEN DEKORATION. ISHØJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.505' DKK AKTIESELSKABET P.E. UTTRUP (Nu: WEE2 A/S) (2019) |
Største underskud: | -5.954' DKK AKTIESELSKABET P.E. UTTRUP (Nu: WEE2 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 9.177' DKK AKTIESELSKABET P.E. UTTRUP (Nu: WEE2 A/S) (2019) |
Største gæld: | 6.192' DKK CHRISCOATING A/S (Nu: CHRISLESS A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos JOHANNSEN DEKORATION. ISHØJ A/S (2017-18) |
Det begyndte for nu flere år siden ved JOHANNSEN DEKORATION. ISHØJ A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Lehmann Beiter i 33 år 7 måneder, før fratrædelsen den 21. november 2007.
Nu opererer virksomheden indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 62' DKK.
Tidslinje (28)
-
RIBERGAARD GULVE A/S (Nu: R.G. Gulve A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2016
Registreringsdato: 06.04.2016 -
CHRISCOATING A/S (Nu: CHRISLESS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2010
Registreringsdato: 03.05.2010 -
RIBERGAARD GULVE A/S (Nu: R.G. Gulve A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2010
Registreringsdato: 08.04.2010
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2010 - 06.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2009 - 03.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2009 - 19.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2002 - 22.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 7 måneder fra 1974 til 2007 hos JOHANNSEN DEKORATION. ISHØJ A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Inge Emanuel.