Knud Erik Jørgensen
Karrieren startede hos: | SMITH FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.409' DKK ApS JBGO 870 (Nu: TRIO LINE A/S) (2014) |
Største underskud: | -3.379' DKK A/S SAVMØLLEN. ULLERSLEV (Nu: ULSA PACK A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 7.990' DKK A/S SAVMØLLEN. ULLERSLEV (Nu: ULSA PACK A/S) (2014) |
Største gæld: | 21.326' DKK A/S SAVMØLLEN. ULLERSLEV (Nu: ULSA PACK A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ApS JBGO 870 (Nu: TRIO LINE A/S) (2021) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i SMITH FINANS ApS (tidligere SMITH & CO. AKTIESELSKAB) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Knud Erik Jørgensen i 81 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 13. februar 1992.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. februar 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
ApS STIG JØRGENSEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
J.P.H. HANSENS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2017
Registreringsdato: 10.10.2017 -
A/S SAVMØLLEN. ULLERSLEV (Nu: ULSA PACK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2015
Registreringsdato: 22.05.2015 -
TRIO SPORT INTERNATIONAL A/S (Nu: JØRGENSEN OG ABILDGAARD A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2001
Registreringsdato: 16.10.2001
Blå bog (fortsat)
Knud har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 114 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.1989 - 10.10.2017
Reel ejer
22.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.06.1946 - 22.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.1969 - 16.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.10.1975 - 15.05.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Erik Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i J.P.H. HANSENS FOND der præsenterede et overskud på 3.696' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i A/S SAVMØLLEN. ULLERSLEV (Nu: ULSA PACK A/S) der præsenterede et underskud på 3.379' DKK.
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 81 år 5 måneder fra 1910 til 1992 hos SMITH FINANS ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 135' DKK (ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.576' DKK (ApS JBGO 870 (Nu: TRIO LINE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.816' DKK (ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.807' DKK (ApS JBGO 870 (Nu: TRIO LINE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Stig Jørgensen.