Lars Henry Rosenhøj Mikkelsen
Karrieren startede hos: | HENRY MIKKELSEN, VEJLE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -208' DKK Asgilhøjevej 10 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 125' DKK Asgilhøjevej 10 ApS (2021) |
Største gæld: | 4.572' DKK Asgilhøjevej 10 ApS (2023) |
Det hele startede for nu meget længe siden i HENRY MIKKELSEN, VEJLE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Henry Rosenhøj Mikkelsen i 16 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. november 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. juni 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Asgilhøjevej 10 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Asgilhøjevej 10 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2021
Registreringsdato: 23.02.2021 -
HENRY MIKKELSEN, VEJLE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1989
Registreringsdato: 01.11.1989 -
HENRY MIKKELSEN, VEJLE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.1973
Registreringsdato: 27.06.1973
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.1973 - 01.11.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Morten Bondo Christensen.