Anders Christian Vejgaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1976 (48 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | A. V. VEJGAARD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.870' DKK Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2022) |
Største underskud: | -4.965' DKK Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 66.587' DKK A. C. VEJGAARD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 61.250' DKK Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A. V. VEJGAARD A/S (48 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved A. V. VEJGAARD A/S (tidligere A.V. VEJGAARD ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Anders Christian Vejgaard i 40 år 9 måneder, før stoppet den 10. april 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 669' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
AGN Ejendomme A/S
Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApS -
A.V. Vejgaard Ejendomme A/S
Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApS -
Auto Group Nordvest Holding A/S
Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApSNyt selskab -
TANG BILER A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
A. V. VEJGAARD A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
TANG BILER LEMVIG A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Tang Biler Nybovej 25 A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Auto Group Nordvest A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Haaning Automobiler A/S
Via Auto Group Nordvest Holding A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2024 -
A. V. VEJGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.1976 -
A.V. Vejgaard Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
A.V. Vejgaard Ejendomme A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
A. C. VEJGAARD HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via A. C. VEJGAARD HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
22.10.1995 - 21.10.1998
Ejer
22.10.1998 - 25.09.2019
Direktør
22.10.1998 - 19.01.2024
Reel ejer
22.10.1998 - Stadig aktiv
Ejer
26.09.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2016 - 30.03.2021
Ejer
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Auto Group Nordvest Holding A/S -
Direktør
24.06.1976 - 10.04.2017
Bestyrelsesmedlem
24.06.1976 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.10.1998 - 26.09.2019
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.1999 - 10.08.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor A. C. VEJGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 6.176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.364' DKK (Auto Group Nordvest P/S (Nu: Auto Group Nordvest A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.587' DKK (A. C. VEJGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 5.112' DKK (ULFBORG PLANTAGE. STIFTET 17. MAJ 1871 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Anders Vejgaard.