Mette Pia Schultze
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | OPTICUS-CONSULT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 370' DKK TOPSYN INVEST A/S (Nu: OPTICUS-CONSULT ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -204' DKK M. Schultze af 31.7.2017 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.924' DKK TOPSYN INVEST A/S (Nu: OPTICUS-CONSULT ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 128' DKK M. Schultze af 31.7.2017 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af OPTICUS-CONSULT ApS (30 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1984 ved OPTICUS-CONSULT ApS (tidligere TOPSYN INVEST A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør bestred Mette Pia Schultze i 7 år 3 måneder, før stoppet den 28. januar 1992.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 370' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Schultze af 31.7.2017 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
M. Schultze af 31.7.2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TOPSYN INVEST A/S (Nu: OPTICUS-CONSULT ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2017
Registreringsdato: 31.07.2017 -
M. Schultze af 31.7.2017 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.07.2017
Registreringsdato: 31.07.2017 -
OPTICUS-CONSULT ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2017
Registreringsdato: 31.07.2017
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.1984 - 28.01.1992
Bestyrelsesmedlem
28.10.1984 - 09.01.2001
Ejer
01.04.1987 - 31.07.2017
Direktør
02.12.2011 - 31.07.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 20.12.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1992 - 07.12.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor TOPSYN INVEST A/S (Nu: OPTICUS-CONSULT ApS) kunne fremvise et overskud på 370' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor M. Schultze af 31.7.2017 ApS kunne fremvise et underskud på 204' DKK.