Solveig Astrid Grud
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAG HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 935' DKK Skagbs - Set-Up IVS (Nu: Skagbs - Set-Up ApS) (2019) |
Største underskud: | -286' DKK PLAN & INVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 786' DKK Skagbs - Set-Up IVS (Nu: Skagbs - Set-Up ApS) (2019) |
Største gæld: | 1.325' DKK SAG HOLDING ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Skagbs - Set-Up IVS (Nu: Skagbs - Set-Up ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAG HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2013 ved SAG HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Solveig Astrid Grud der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Solveig i 10 år 9 måneder, før stoppet den 15. december 2023.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2019 som viste et overskud på 677' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skagbs - Set-Up ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Skagbs - Set-Up ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2015
Tidslinje (6)
-
SAG HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Skagbs - Set-Up ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
SAG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Solveig har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer og Direktør
04.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2013 - 15.12.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.03.2013 - 01.01.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Skagbs - Set-Up IVS (Nu: Skagbs - Set-Up ApS) kunne fremvise et overskud på 935' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SAG HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 158' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37' DKK (PLAN & INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 142' DKK (PLAN & INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 97' DKK (Skagbs - Set-Up IVS (Nu: Skagbs - Set-Up ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Solveig' netværk er Birte Lau Pedersen.