Christian Stougaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.023' DKK DAHLIN A/S (2018-19) |
Største underskud: | -1.100' DKK DAHLIN A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 6.744' DKK DAHLIN A/S (2017-18) |
Største gæld: | 10.058' DKK DAHLIN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS (13 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2011 ved CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Stougaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Christian nu bestreddet i 13 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 87' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DAHLIN A/S
Via CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS -
TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD ApS
Via CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS -
Dahlin Odder ApS
Via CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Dahlin Odder ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2023 -
CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2011 -
TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2011 -
DAHLIN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
DAHLIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Arka Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Arka Byg ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Dahlin Odder ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
23.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.04.2021 - 11.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Stougaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.479' DKK. Igennem holdingselskabet CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS har Christian derfor også ejerandele i DAHLIN A/S (50-66.65%), TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD ApS (100%) og Dahlin Odder ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Stougaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor DAHLIN A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.023' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DAHLIN A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 748' DKK (TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.479' DKK (CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.435' DKK (TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Morten Stougaard Bonde.