Bjarne Hultquist
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 1991 (33 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EAST EUROPEAN DEVELOPMENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hultquist (3 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1991 i EAST EUROPEAN DEVELOPMENT A/S (tidligere HULTQUIST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Hultquist i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 10. januar 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hultquist
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Hultquist (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
HULTQUIST A/S (Nu: EAST EUROPEAN DEVELOPMENT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.1994
Registreringsdato: 10.01.1994 -
HULTQUIST A/S (Nu: EAST EUROPEAN DEVELOPMENT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.1991
Registreringsdato: 19.02.1991
Blå bog (fortsat)
Bjarne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.02.1991 - 10.01.1994
Ejerandel: Intet ejerskab