Birgitte Høi
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Høi Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 471' DKK SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS) (2018) |
Største underskud: | -133' DKK B & K SOMMERLUND HOLDING ApS (Nu: Høi Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 894' DKK SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.955' DKK SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HobbyVejen ApS (17 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2006 hos Høi Holding ApS (tidligere B & K SOMMERLUND HOLDING ApS) med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partneren Karsten Lind Sommerlund at Birgitte Høi stiftede Høi Holding ApS den dag i november 2006. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Birgitte nu bestreddet i 15 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 287' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Høi Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HobbyVejen ApS
Via Høi Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HobbyVejen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2006 -
Høi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2023
Tidslinje (5)
-
Høi Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
B & K SOMMERLUND HOLDING ApS (Nu: Høi Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
B & K SOMMERLUND HOLDING ApS (Nu: Høi Holding ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.11.2022
Registreringsdato: 11.11.2022
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.11.2006 - 11.11.2022
Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Direktør
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.11.2006 - 11.11.2022
Direktør
19.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Birgitte Høi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høi Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 814' DKK. Igennem holdingselskabet Høi Holding ApS har Birgitte derfor også ejerandele i HobbyVejen ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Birgitte Høi, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS) kunne offentliggøre et overskud på 471' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor B & K SOMMERLUND HOLDING ApS (Nu: Høi Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 133' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 306' DKK (SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 894' DKK (SOMMERLUND FARVER & TAPET ApS (Nu: HobbyVejen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 814' DKK (B & K SOMMERLUND HOLDING ApS (Nu: Høi Holding ApS)).