Mads Christian Dige Rønholt
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOFTTOOLS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 247.346' DKK EJENDOMSSELSKABET FUGLEBAKKEVEJ 88 - 90. FREDERIKSBERG A/S (2016-17) |
Største underskud: | -5.973' DKK J.M. Thieles Vej 8 ApS (Nu: DK Resi Propco J.M. Thieles Vej ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 6.268.688' DKK EJENDOMSSELSKABET FUGLEBAKKEVEJ 88 - 90. FREDERIKSBERG A/S (2016-17) |
Største gæld: | 634.908' DKK EJENDOMSSELSKABET FUGLEBAKKEVEJ 88 - 90. FREDERIKSBERG A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos LUKSUSHUSE.DK A/S (Nu: VillaVilla A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MDR INVEST ApS (10 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1997 ved SOFTTOOLS ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Mads Christian Dige Rønholt i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen den 16. september 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FREM 56 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
MDR INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
EJENDOMSSELSKABET FREM 56 K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET FREM 56 ApS -
MAL Investment ApS
Via MDR INVEST ApS -
BADENSGADE 45 ApS
Via MAL Investment ApS -
Gastroland Aps
Via MDR INVEST ApS -
ALMA COPENHAGEN ApS
Via MDR INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET FUGLEBAKKEVEJ 88 - 90. FREDERIKSBERG A/S
Via ALMA COPENHAGEN ApS -
Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS
Via ALMA COPENHAGEN ApS -
Ejendomsselskabet Nordre Fasanvej 99 ApS
Via MDR INVEST ApS -
LM Properties ApS
Via MDR INVEST ApS -
Olpenitz Invest 4 ApS
Via LM Properties ApS -
Ejendomsselskabet Godthåbsvej 203 ApS
Via MDR INVEST ApS
Direktørposter (11)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FREM 56 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2015 -
BADENSGADE 45 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2017 -
MDR INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2013 -
EJENDOMSSELSKABET FUGLEBAKKEVEJ 88 - 90. FREDERIKSBERG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019 -
MAL Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2017 -
ALMA COPENHAGEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2018 -
Olpenitz Invest 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2020 -
Ejendomsselskabet Nordre Fasanvej 99 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2019 -
LM Properties ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2019 -
Ejendomsselskabet Godthåbsvej 203 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2021 -
Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET FUGLEBAKKEVEJ 88 - 90. FREDERIKSBERG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2019 -
EJENDOMSSELSKABET FREM 56 K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
LUKSUSHUSE.DK A/S (Nu: VillaVilla A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Ejendomsselskabet Fuglebakkevej 94 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023 -
OECON PROPERTY INVESTMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ALMA COPENHAGEN ApS -
Reel ejer og Direktør
23.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
22.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør
13.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
15.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
14.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Mads Christian Dige Rønholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MDR INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20.733' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne MAL Investment ApS (33,33%) og LM Properties ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Mads Christian Dige Rønholt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MAL Investment ApS fremviste et overskud på 31.598' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MAL Investment ApS fremviste et underskud på 3.757' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.574' DKK (LUKSUSHUSE.DK A/S (Nu: VillaVilla A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.205' DKK (MAL Investment 2 ApS (Nu: DK Resi Propco J.M. Thieles Vej Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.733' DKK (MDR INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.900' DKK (J.M. Thieles Vej 8 ApS (Nu: DK Resi Propco J.M. Thieles Vej ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Lars Nordestgaard Pedersen.