Claus Barney Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CBC HOLDING, SLAGELSE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.421' DKK H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S (2015) |
Største underskud: | -801' DKK ICC HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 10.006' DKK CBC HOLDING, SLAGELSE ApS (2023) |
Største gæld: | 10.165' DKK H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CBC HOLDING, SLAGELSE ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 hos CBC HOLDING, SLAGELSE ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Claus Barney Christensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Claus nu besiddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 632' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CBC HOLDING, SLAGELSE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ICC HOLDING ApS
Via CBC HOLDING, SLAGELSE ApS -
H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S
Via CBC HOLDING, SLAGELSE ApS
Direktørposter (3)
-
H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2013 -
ICC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2020 -
CBC HOLDING, SLAGELSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LG53 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
Rennebjerggård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020 -
ICC HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.05.2020
Registreringsdato: 13.05.2020
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Direktør
22.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.04.2020 - 31.12.2020
Ejerandel: 50%
Claus Barney Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CBC HOLDING, SLAGELSE ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.006' DKK. Gennem sit holdingselskab CBC HOLDING, SLAGELSE ApS har Claus dermed også andele i ICC HOLDING ApS (100%) samt H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Barney Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S landede et overskud på 3.421' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S landede et underskud på 645' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 632' DKK (CBC HOLDING, SLAGELSE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.006' DKK (CBC HOLDING, SLAGELSE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.673' DKK (H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er René Rasmussen.