Per Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Larsen Physiques (Ejer) |
Største overskud: | 5.022' DKK Per Larsen Holding Vadum ApS (2022) |
Største underskud: | -239' DKK Larsen Coaching IVS (2017) |
Største egenkapital: | 6.239' DKK Per Larsen Holding Vadum ApS (2023) |
Største gæld: | 3.303' DKK Gym & Fitness ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Larsen Helth ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Per Larsen Holding Vadum ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2015 hos Larsen Physiques i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Per i 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Per Larsen Holding Vadum ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Larsen Helth ApS
Via Per Larsen Holding Vadum ApS
Direktørposter (2)
-
Per Larsen Holding Vadum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2016 -
Larsen Helth ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MP Entertainment ApS (Nu: Zen Fitness Silkeborg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Gym & Fitness ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
Larsen Helth ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.11.2017 - 01.11.2023
Reel ejer
20.11.2017 - 29.11.2019
Reel ejer
30.11.2019 - 01.11.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.08.2015 - 01.10.2022
Reel ejer
07.07.2016 - 01.10.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.07.2016 - 17.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Per Larsen Holding Vadum ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.239' DKK. Gennem sit holdingselskab Per Larsen Holding Vadum ApS har Per dermed også andele i Larsen Helth ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Per Larsen Holding Vadum ApS landede et overskud på 5.022' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Larsen Coaching IVS landede et underskud på 239' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.629' DKK (Larsen Helth ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (MP Entertainment ApS (Nu: Zen Fitness Silkeborg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.239' DKK (Per Larsen Holding Vadum ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (MP Entertainment ApS (Nu: Zen Fitness Silkeborg ApS)).