Hans-Christian Kromand
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | OXYGUARD INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.433' DKK KROMAND & NISSEN ApS (2019-20) |
Største underskud: | -2.546' DKK WATER ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 36.681' DKK KROMAND & NISSEN ApS (2019-20) |
Største gæld: | 41.172' DKK OXYGUARD EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos OXYGUARD INTERNATIONAL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OXYGUARD INTERNATIONAL A/S (35 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1989 ved OXYGUARD INTERNATIONAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Hans-Christian Kromand nu bestreddet i 35 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 5.510' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KROMAND & NISSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S
Ejerandel: 5-9.99%Nyt selskab
Direktørposter (1)
-
KROMAND & NISSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2000
Bestyrelsesposter (3)
-
OXYGUARD EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2011 -
WATER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2014 -
Tritonlux ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Tritonlux ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
OXYGUARD INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019
Blå bog (fortsat)
Hans-Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.07.2014 - 01.07.2019
Bestyrelsesmedlem
03.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
17.06.2011 - 01.07.2019
Bestyrelsesmedlem
17.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
21.12.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.01.2001 - 01.07.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor KROMAND & NISSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 27.433' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KROMAND & NISSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 342' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans-Christian' netværk er Paw Allan Tinghuus Petersen.