Steen Tiedemann Nyhuus
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AAEN TRANSPORT LIMITED ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.997' DKK TRINITY SHIPPING SERVICES A/S (2015) |
Største underskud: | -2.307' DKK ERIK AAEN SHIPPING A/S (Nu: CARGOMASTER LTD. ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 6.894' DKK TRINITY SHIPPING SERVICES A/S (2023) |
Største gæld: | 18.181' DKK AND ApS (Nu: Saralyst Ejendomme ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ERIK AAEN SHIPPING A/S (Nu: CARGOMASTER LTD. ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AAEN TRANSPORT LIMITED ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1984 ved AAEN TRANSPORT LIMITED ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 783) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Steen Tiedemann Nyhuus i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen den 11. april 1997.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. januar 2008.
Direktørposter (2)
-
Inchcape Shipping Services Sca A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2020 -
TRINITY SHIPPING SERVICES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
Inchcape Shipping Services Sca A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2020 -
TRINITY SHIPPING SERVICES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2017
Tidslinje (18)
-
Inchcape Shipping Services Sca A/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
Inchcape Shipping Services Sca A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
SN ÅRHUS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2007 - 29.01.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.11.2011 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.1985 - 11.04.1997
Direktør
29.05.2007 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TRINITY SHIPPING SERVICES A/S fremviste et overskud på 1.102' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ERIK AAEN SHIPPING A/S (Nu: CARGOMASTER LTD. ApS) fremviste et underskud på 2.307' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.433' DKK (AND ApS (Nu: Saralyst Ejendomme ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 129' DKK (Inchcape Shipping Services Sca A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.894' DKK (TRINITY SHIPPING SERVICES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.153' DKK (Inchcape Shipping Services Sca A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Michael Omar Walker.