Lars Løie
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.190' DKK HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (2016) |
Største underskud: | -121' DKK LARS LØIE HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.472' DKK HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (2018) |
Største gæld: | 11.675' DKK HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS LØIE HOLDING ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2008 ved HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Løie i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 5. oktober 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 745' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS LØIE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKOVGAARD VVS ApS
Via LARS LØIE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LARS LØIE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
SKOVGAARD VVS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2023
Tidslinje (13)
-
SKOVGAARD VVS ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2024
Registreringsdato: 21.01.2024 -
SKOVGAARD VVS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
SKOVGAARD VVS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.08.2023
Registreringsdato: 10.08.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.08.2023 - Stadig aktiv
Direktør
14.08.2023 - 21.01.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
21.01.2015 - 30.06.2022
Bestyrelsesmedlem
26.02.2016 - 26.08.2022
Ejerandel: 25% -
Direktør
12.08.2008 - 12.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2010 - 11.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Løie er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS LØIE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 931' DKK. Igennem sit holdingselskab LARS LØIE HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i SKOVGAARD VVS ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Løie, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LARS LØIE HOLDING ApS fremviste et overskud på 337' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LARS LØIE HOLDING ApS fremviste et underskud på 121' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 745' DKK (HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 80' DKK (LARS LØIE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.570' DKK (HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 114' DKK (SKOVGAARD VVS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Richard Bo Madsen.